CARA MENGHITUNG PERKALIAN SUSUN KEBAWAH

Assalaamu alaikum pengunjung guruKATRO,

Untuk menyelesaikan operasi hitung perkalian, kadang kita dipaksa untuk mengerjakannya secara susun terlebih dahulu. Walaupun sebenarnya sudah sangat banyak cara instan untuk menghitung perkalian, bahkan ada beberapa cara yang boleh dikatakan sangat cepat bisa memperoleh jawabannya, namun karena (mohon maaf) menurut kajian pribadi guruKATRO, bahwa cara instan memang mampu membuat kita bisa dengan cepat memperoleh jawaban, namun cara instan itu ternyata bisa membuat minim kepengertianan proses hitung (sekali lagi mohon maaf, ini hanya menurut pengamatan guruKATRO secara pribadi).

Dengan kesimpulan pribadi itulah, pada kesempatan ini guruKATRO mencoba share salah satu cara dalam menyelesaikan perkalian susun yang oleh beberapa kalangan telah dianggap jadul dan lemot, guruKATRO memiliki pandangan tersendiri, bahwa cara seperti yang akan di ungkapkan dibawah inilah yang tidak mengesampingkan daya talar hitung.

Menurut pandangan guruKATRO, daya talar hitung itu sangat penting, untuk bekal di masa mendatang, terutama bila pada suatu saat nanti kita harus menyampaikan prosesi hitung itu kepada orang lain.

Ockeylah, dari pada terlalu berpanjang lebar tidak keruan, kita mulai saja proses penghitungan perkalian susun ke bawah.

baca juga : PENGURANGAN BERSUSUN KE BAWAH

Perkalian bersusun kebawah ini, sebenarnya adalah proses hitung cicilan, di cicil angka demi angka dan dimulai dari digit paling belakang (angka satuan)

A. Contoh Pendahuluan

Contoh 1 : 

1 x 23

cara manual nya adalah

hitung dulu 1 x 3 = 3

kemudian

hitung 1 x 20 = 20


berikutnya berupa penjumlahan, 3 + 20 = 23

sehingga 1 x 23 = 23


Contoh 2 :

2 x 34

hitung dulu 2 x 4 = 8

kemudian

hitung 2 x 30 = 60

berikutnya berupa penjumlahan 8 + 60 = 68

sehingga 2 + 34  = 68


Contoh 3 :

7 x 89

hitung dulu 7 x 9 = 63

kemudian

hitung 7 x 80 = 560

berikutnya penjumlahan 63 + 560 = 623

sehingga 7 x 89 = 623


Ketiga contoh diatas sebenarnya bisa juga dengan cara dibalik, maksudnya yang dihitung terlebih dahulu adalah bilangan puluhannya, namun nantinya akan membingungkan bila harus dikaitkan dengan cara hitung perkalian susun ke bawah.


B. Contoh Praktek langsung perkalian bersusun kebawah
  • Sebaiknya bilangan dengan digit paling banyak diletakkan di atas
  • Cara ini hanya bisa untuk perkalian dua konstan

Contoh 4 :

1 x 23 atau 23 x 1

Cara perkalian susun :

digit 23 lebih banyak, maka sebaiknya 23 di letakkan di atas :

langkah pertama, hitung dulu 3 x 1 hasinya 3




Langkah berikutnya adalah hitung 20 x 1 hasilnya 20



karena posisi angka 2 sudah terletak pada digit puluhan, dan pada angka hasilnya juga terletak pada posisi digit puluhan, maka angka 20 bisa disebut sebagai 2 saja.
Sehingga pada langkah ini kita bisa menghitung dengan 2 x 1 hasilnya 2



sehingga 1 x 23 = 23 atau 23 x 1 = 23


Pada proses pengerjaan perkalian susun ke bawah, dengan hasil perkalian berupa angka dua digit, tidak bisa menuliskan dua digit itu sekaligus, tapi harus ditulis satu digit saja, yaitu digit paling terakhir (satuan), sedangkan digit di depan (digit puluhan), akan dijumlahkan dengan hasil hitungan berikutnya, kecuali untuk hasil hitungan terakhir pada baris bersangkutan.



Contoh 5 :


67 x 2 atau 2 x 67

dikerjakan dengan perkalian bersusun kebawah :


hitung dulu 7 x 2 = 14

14 hanya ditulis angka 4 saja, sedang angka 1 akan dijumlahkan dengan hasil hitung berikutnya

berikutnya hitung 6 x 2 = 12
12 dijumlahkan dengan angka 1 dari hasil hitung terdahulu ( hasil 7 x 2 = 14 baru ditulis angka 4)

12 + 1 = 13



karena hasil 13 sudah merupakan langkah terakhir, maka harus dituliskan didepan angka 4 secara keseluruhan

hasil yang asalnya 4 kini menjadi 134

sehingga hasil perkalian dari 67 x 2 atau 2 x 67 adalah 134

Selesai sudah proses perkalian bersusun ke bawah,


Dan langkah semudah itu terjadi apabila salah satu konstan hanya mempunyai angka  satu digit saja, 

Sedangkan bila angka paling digit paling sedikitnya berupa angka lebih dari satu digit, maka prosesnya harus dilanjutkan dengan penjumlahan.

Contoh 6 :

45 x 67

dikerjakan dengan perkalian susun kebawah :

Sebenarnya ini merupakan proses hitung mencicil :

1. kalikan 45 dengan 7 = 315
2. kalikan 45 dengan 60 = 2700
3. jumlahkan 315 dengan 2700 = 3015

cobalah amati langkah langkahnya ......



sebenarnya langkah pertama ini adalah mengalikan 45 dengan 7 tapi dicicil :

hitung dulu 5 x 7 hasilnya 35

35 ditulis angka 5 saja, sedang angka 3 akan dijumlah dengan hasil hitung berikutnya



kemudian hitung 4 x 7 hasilnya 28

28 dijumlah dengan angka 3 dari 35 hasil hitung terdahulu

28 + 3 menjadi 31

31 merupakan hasil proses hitung terakhir pada baris ini (45 x7)
sehingga tetap ditulis 31

tulis angka 31 didepan angka 5

sehingga hasil yang asalnya 5 kini menjadi 315



sehingga 45 x 7 = 315


berikutnya hitung 45 x 60 = 2700

angka 60 pada 67 anggap saja 6 dengan syarat kita tulis angka nol tepat di bawah angka satuan dari angka 315 (hasil hitung 45 x 7)

sehingga kita hitung saja sebagai  45 x 6 = 270

tapi dicicil dulu dengan dimulai perkalian 5 x 6 hasilnya 30
hasil 30 ditulis angka 0 saja dulu, sedang angka 3 akan dijumlah dengan hasil hitung berikutnya

tulis angka nol itu didepan angka 0



kemudian hitung 4 x 6 hasilnya 24

hasil 24 dijumlah dengan angka 3 (hasil hitung terdahulu yang baru ditulis 0 saja)

24 + 3 = 27

karena ini merupakan proses hitung terakhir pada baris ini (45 x 6)
sehingga tetap ditulis secara keseluruhan (27)

sehingga hasil yang asalnya 00 kini menjadi 2700


sehingga 45 x 60 = 2700

Selesai sudah perkalian 45 x 7 dan 45 x 60

langkah terakhir adalah menjumlahkan kedua hasil perkalian tersebut

315 + 2700 = 3015



benar benar telah selesai menghitung perkalian 45 x 67 atau 67 x 45

dengan hasil 3015


Berikutnya ....
Adalah contoh cara pengerjaan perkalian susun kebawah dengan soal minimal tiga digit angka

Contoh 7 :

9876 x 543

Cara manualnya sbb:

(9876 x 3) + (9876 x 40) + (9876 x 500)
= 29628     +    395040     +       4938000
5362668

bila dikerjakan dengan perkalian susun, sbb :

pertama, hitunglah
9876 x 3 = 29628



langkah kedua, hitung
9876 x 4 = 39504
karena 4 itu sebenarnya adalah 40
maka hasilnya menjadi 395040
hasil itu diletakkan tepat dibawah hasil yang pertama




langkah ketiga,hitung
9876 x 5 = 49380
karena 5 itu sebenarnya adalah 500
maka hasilnya menjadi 4938000
hasil itu diletakkan tepat dibawah hasil yang kedua



langkah terakhir, tinggal menjumlah ketiga hasil perkalian tersebut





sehingga
9876 x 543 = 5362668

Demikian Posting tentang CARA MENGHITUNG PERKALIAN SUSUN KEBAWAH yang dapat kami sajikan, mohon maaf bila masih banyak kekurangannya, kritik dan saran serta pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom komentar.

Terima kasih

Komentar Facebook
Komentar Blogger

1 komentar

Populer

Google+